Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Mathiesen | 21.05.2024 | formand |
Peter Bank Madsen | 09.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Robert Gade Madsen | 05.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud-Erik Kofoed | 09.04.2015 | 21.05.2024 | formand |
Morten Mathiesen | 05.02.2015 | 09.04.2015 | formand |
Knud-Erik Kofoed | 05.02.2015 | 08.04.2015 | bestyrelsesmedlem |