Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2015-02-10 sletter virksomheden Ejerskaber: VISUEL IT ApS. (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VISUEL IT ApS. (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: TRUST ApS. (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-31 tilføjes Legale ejere: Kim Vasant Nielsen (offentliggjort 2016-02-07)
Den 2015-03-31 tilføjes Reelle ejere: Kim Vasant Nielsen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 40, 4. th., 1553 København V (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-10 tilføjes Direktion: Kim Vasant Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab samt udøve anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-10 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2015-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-10 tilføjes Navne: PHOENIX CONSULTING HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2015-02-10 tilføjes Vedtægter: 2015-02-10 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)