Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjorn Ejvind Ross | 06.01.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjorn Ejvind Ross | 06.01.2015 | 19.08.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Halvdan Holten | 29.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Malmgreen | 29.06.2022 | næstformand |
Eva Signe Maria Sommestad Holten | 21.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Monrad Jensen | 31.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Else Lise Torp Hillier | 31.08.2020 | formand |
Helle Irene Becker | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bjorn Ejvind Ross | 06.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Malmgreen | 31.08.2020 | 28.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bo Halvdan Holten | 31.08.2020 | 28.06.2022 | næstformand |
Paul Opstrup | 31.08.2020 | 21.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Else Lise Torp Hillier | 30.04.2018 | 30.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lene Langballe | 31.05.2016 | 31.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thorbjørn Tønder Hansen | 31.05.2016 | 30.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thorbjørn Tønder Hansen | 31.05.2016 | 19.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Helle Irene Becker | 31.05.2016 | 19.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lene Langballe | 31.05.2016 | 19.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Steen Frederiksen | 06.01.2015 | 31.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bo Halvdan Holten | 06.01.2015 | 30.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Paul Opstrup | 06.01.2015 | 30.08.2020 | formand |
Bjorn Ejvind Ross | 06.01.2015 | 19.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Steen Frederiksen | 06.01.2015 | 19.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bo Halvdan Holten | 06.01.2015 | 19.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Paul Opstrup | 06.01.2015 | 19.08.2016 | formand |
Birgit Merete Lemvigh | 06.01.2015 | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |