Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenvej 16, 4700 Næstved (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkvej 26, 7. th., 4700 Næstved (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2015-08-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DIN VIRKSOMHED ApS. (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2023-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 26, 7. th., 4700 Næstved (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2015-02-05 tilføjes Binavne: TWOSTEP.NU ApS, TWOSTEP ApS, KYNDSBERG HOLDING ApS, KYNDSBERG ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Direktion: Kasper Kyndsberg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed som holdingselskab, samt udvikling af onlineundervisning samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-05 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2015-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Kontaktoplysninger: kasper@kyndsberg.dk (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2015-02-05 tilføjes Legale ejere: Kasper Kyndsberg (offentliggjort 2017-10-28)
Den 2015-02-05 tilføjes Navne: KASPERS HOLDINGSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-13)
Den 2015-02-05 tilføjes Reelle ejere: Kasper Kyndsberg (offentliggjort 2017-10-28)
Den 2015-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-05 tilføjes Stiftere: Kasper Kyndsberg (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Vedtægter: 2015-02-05 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-13)
Den 2015-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)