Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2017-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vindebækvej 36, 4792 Askeby (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-23 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-25 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-25 fjernes Legale ejere: Mads Strange Christiansen, Martin Marrill Christiansen (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-25 fjernes Navne: RACEJOB IVS (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-25 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-25 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-25 fjernes Stiftere: Martin Marrill Christiansen, Mads Strange Christiansen (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-16 fjernes Direktion: Mads Strange Christiansen (direktion) (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-05-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-03-14 fjernes Direktion: Martin Marrill Christiansen (direktion) (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vindebækvej 36, 4792 Askeby (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Direktion: Martin Marrill Christiansen (direktion) (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af konsulentydelser indenfor motorsport, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-23 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Legale ejere: Mads Strange Christiansen, Martin Marrill Christiansen (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Navne: RACEJOB IVS (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Stiftere: Martin Marrill Christiansen, Mads Strange Christiansen (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2015-01-23 tilføjes Vedtægter: 2015-01-23 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-16)