Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Dekret | xbrl | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2024-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Neder-Holluf-Vej 14, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-16 fjernes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-16 fjernes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-11 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-16 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-16 fjernes Legale ejere: Eleni Pasa Yildirim (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-16 fjernes Navne: CLEA NORDIC ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-16 fjernes Reelle ejere: Eleni Pasa Yildirim (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-16 fjernes Stiftere: BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-05-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2023-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2023-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-14 fjernes Direktion: Eleni Pasa Yildirim (direktør) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-09-16 Statstidende Dekret
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-22 tilføjes Vedtægter: 2021-01-22 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2020-10-03 tilføjes Direktion: Eleni Pasa Yildirim (direktør) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2020-10-03 fjernes Direktion: Yusuf Can Maringil (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2020-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2020-10-03 tilføjes Vedtægter: 2020-10-03 (offentliggjort 2021-01-24)
Den 2020-10-02 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2020-10-02 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Neder-Holluf-Vej 14, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-07-21 tilføjes Direktion: Yusuf Can Maringil (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2015-07-21 fjernes Direktion: Elini Pasa Yildirim (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-06-29 tilføjes Vedtægter: 2015-06-29 (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2015-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-02-11 tilføjes Direktion: Elini Pasa Yildirim (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med salg, handel og distribution af tekstile produkter samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-11 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-02-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-02-11 tilføjes Legale ejere: Eleni Pasa Yildirim (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-02-11 tilføjes Navne: CLEA NORDIC ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-02-11 tilføjes Reelle ejere: Eleni Pasa Yildirim (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-02-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-02-11 tilføjes Stiftere: BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2015-02-11 tilføjes Vedtægter: 2015-02-11 (offentliggjort 2015-06-30)
Den 2015-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2015-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-18)