Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-02-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MT STÅLINDUSTRI A/S. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2018-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: MT STÅLINDUSTRI SKIVE ApS. (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2018-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K. E. J EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2020-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Hem Steel A/S. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-18 sletter virksomheden Ejerskaber: MT STÅLINDUSTRI SKIVE ApS. (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-11-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-24 tilføjes Revisor: Revisorerne Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-10-24 fjernes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-30 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SKIVE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2019-10-30 tilføjes Vedtægter: 2019-10-30 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frilandsvej 23, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunegårdsvej 37, 7752 Snedsted (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-03 tilføjes Legale ejere: Kaj Erhardt Jensen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-03 fjernes Legale ejere: Jørgen Toft (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-03 tilføjes Reelle ejere: Kaj Erhardt Jensen (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-08-15 tilføjes Direktion: Kaj Erhardt Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-15 fjernes Direktion: Jørgen Toft (direktør) (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2016-12-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunegårdsvej 37, 7752 Snedsted (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2016-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 19, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-30 tilføjes Direktion: Jørgen Toft (direktør) (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2016-04-30 fjernes Direktion: Ove Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-30 tilføjes Legale ejere: Jørgen Toft (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2016-04-29 fjernes Legale ejere: Ove Jensen (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2015-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 19, 7860 Spøttrup (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2015-02-10 tilføjes Direktion: Ove Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje datterselskabsanparter og investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-10 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Legale ejere: Ove Jensen (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2015-02-10 tilføjes Navne: K.E.J HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2015-02-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2015-02-10 tilføjes Stiftere: Ove Jensen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-10 tilføjes Vedtægter: 2015-02-10 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2015-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2015-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)