Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Hovedbranche | Vedtægter | Kapital | Navne | ||||
Virksomhedsform | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: jm@retio.dk (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2017-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Retio ApS. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Retio ApS. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-08-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roms Hule 8, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2019-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2019-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 8, kl., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt at have sådanne andre aktiviteter som direktionen måtte beslutte. (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-22 tilføjes Vedtægter: 2018-06-22 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 55.000,00 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-18 tilføjes Vedtægter: 2017-05-18 (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-05-17 tilføjes Vedtægter: 2017-05-17 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-17 tilføjes Navne: ONKELJONAS ApS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-16 fjernes Navne: ONKELJONAS IVS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernevej 8, kl., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2016-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 89, 7160 Tørring (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-06-01 tilføjes Legale ejere: Jonas Bruunbech Martinsen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-06-01 fjernes Legale ejere: Louise Bruunbech Martinsen (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-06-01 tilføjes Reelle ejere: Jonas Bruunbech Martinsen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2016-05-31 fjernes Legale ejere: Jonas Bruunbech Martinsen (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2016-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbrogade 89, 7160 Tørring (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2016-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2016-02-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 7, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2015-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 218, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-04-26 tilføjes Legale ejere: Jonas Bruunbech Martinsen, Louise Bruunbech Martinsen (offentliggjort 2017-03-07)
Den 2015-04-25 fjernes Legale ejere: Jonas Bruunbech Martinsen (offentliggjort 2015-04-26)
Den 2015-02-10 tilføjes Legale ejere: Jonas Bruunbech Martinsen (offentliggjort 2015-04-26)
Den 2015-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 218, 3. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-02-02 tilføjes Direktion: Jonas Bruunbech Martinsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og salg af RC produkter (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2015-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2015-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-02 tilføjes Navne: ONKELJONAS IVS (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2015-02-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-02 tilføjes Stiftere: Jonas Bruunbech Martinsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-02 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-02 tilføjes Vedtægter: 2015-02-02 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2015-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-05-18)
Den 2015-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)