Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2015-02-12 sletter virksomheden Ejerskaber: KLOSTERGAARD 2015 ApS. (offentliggjort 2020-06-15)
Den 2020-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 26, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-28 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-25 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-25 fjernes Kontaktoplysninger: perklostergaard@gmail.com (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-25 fjernes Legale ejere: Per Grell Klostergaard (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-25 fjernes Navne: PVMF HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-25 fjernes Stiftere: Per Grell Klostergaard (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-05-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2020-04-21 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-08-24 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2017-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2017-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-01 fjernes Direktion: Per Grell Klostergaard (direktion) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2016-03-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-22 tilføjes Vedtægter: 2015-04-22 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-02-08 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-02-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2015-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: perklostergaard@gmail.com (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 26, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-01-28 tilføjes Direktion: Per Grell Klostergaard (direktion) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering i datterselskaber samt aktiviteter i tilknytning (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-28 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-10)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-01-28 tilføjes Legale ejere: Per Grell Klostergaard (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-01-28 tilføjes Navne: PVMF HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-01-28 tilføjes Stiftere: Per Grell Klostergaard (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2015-01-28 tilføjes Vedtægter: 2015-01-28 (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-27)
Den 2015-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-01)