Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2015-03-28 sletter virksomheden Ejerskaber: CMNRE II SG90 PropCo A/S. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2017-11-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Kongefolden 10-12 Holding A/S. (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2019-03-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Ribersgade Holding A/S. (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2020-01-16 sletter virksomheden Ejerskaber: W 2016 ApS. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-05-12 sletter virksomheden Ejerskaber: W 2016 ApS. (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: W 2016 ApS. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAXI Invest ApS. (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-05-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-18 tilføjes Binavne: Ejendomsselskabet Ny Munkegade 8 ApS (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-13 tilføjes Navne: MINI Invest ApS (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-12 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET NY MUNKEGADE 8 ApS (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-13 tilføjes Vedtægter: 2018-09-13 (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-03-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2016-03-11 fjernes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2015-02-09 tilføjes Direktion: Michael Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom med henblik på udlejning og anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2015-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-09 tilføjes Legale ejere: Tandlægeholdingselskabet Aarhus Tandcenter ApS, TANDLÆGE NIELS HARALD ØSTERGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-09 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET NY MUNKEGADE 8 ApS (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2015-02-09 tilføjes Reelle ejere: Niels Harald Østergaard (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2015-02-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-02-09 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2016-04-07)
Den 2015-02-09 tilføjes Stiftere: Tandlægeholdingselskabet Aarhus Tandcenter ApS, TANDLÆGE NIELS HARALD ØSTERGAARD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-09 tilføjes Vedtægter: 2015-02-09 (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2015-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)