Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Reelle ejere | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Revisor | Navne | ||||
Vedtægter | Kapital | Legale ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-04-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EET GROUP A/S. (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2015-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: EET A/S. (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2024-02-10 tilføjes Bestyrelse: Pernilla Aadal Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-10 fjernes Bestyrelse: Claus Ring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-02-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Drewsen, Jan Holmetoft Iversen (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-01-31 fjernes Reelle ejere: Søren Drewsen, Jan Holmetoft Iversen, Søren Drewsen, Jan Holmetoft Iversen (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-12-13 tilføjes Reelle ejere: Søren Drewsen, Jan Holmetoft Iversen (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-12-12 fjernes Reelle ejere: Søren Drewsen, Jan Holmetoft Iversen (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-11-23 tilføjes Reelle ejere: Søren Drewsen, Jan Holmetoft Iversen, Søren Drewsen, Jan Holmetoft Iversen (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-11-22 fjernes Reelle ejere: Søren Drewsen, Jan Holmetoft Iversen (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-06-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Drewsen, Jan Holmetoft Iversen (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-05-31 fjernes Reelle ejere: Søren Drewsen, Jan Holmetoft Iversen (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 tilføjes Reelle ejere: Søren Drewsen, Jan Holmetoft Iversen (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-12-14 fjernes Reelle ejere: Søren Drewsen, Jan Holmetoft Iversen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-06-28 tilføjes Reelle ejere: Søren Drewsen, Jan Holmetoft Iversen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-06-27 fjernes Reelle ejere: Jan Holmetoft Iversen, Søren Drewsen (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-05 tilføjes Reelle ejere: Søren Drewsen (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-05-04 fjernes Reelle ejere: Søren Drewsen (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-04-01 tilføjes Bestyrelse: Claus Ring (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2022-04-01 fjernes Bestyrelse: Martin Jürgen Schwab (formand) (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-04-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Drewsen, Jan Holmetoft Iversen (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-04-01 fjernes Reelle ejere: Kevin O'Flaherty, Mikhail Fridman (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-04-01 fjernes Direktion: Søren Drewsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-03-31 fjernes Bestyrelse: Søren Drewsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-02-03 tilføjes Bestyrelse: Søren Drewsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-02-03 fjernes Bestyrelse: Lars Denkov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-02-03 tilføjes Reelle ejere: Kevin O'Flaherty, Mikhail Fridman (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: Søren Drewsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2017-08-01 fjernes Direktion: John Thomas (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-05-04 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Celinder Norrbom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-29 tilføjes Direktion: John Thomas (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-01-29 fjernes Direktion: Nicolai Celinder Norrbom (direktør) (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-01-29 fjernes Bestyrelse: Stein Surlien (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-08)
Den 2015-12-17 tilføjes Bestyrelse: Thomas Broe-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2015-12-16 fjernes Bestyrelse: Thomas Broe-Andersen (formand) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-11-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-11-05 tilføjes Navne: EET Holdings A/S (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-11-04 fjernes Navne: Tee NewCo A/S (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-11-05 tilføjes Vedtægter: 2015-11-05 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 24.806.395,00 (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-10 tilføjes Legale ejere: EET A/S (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-09 fjernes Legale ejere: EET A/S (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-04-10 tilføjes Vedtægter: 2015-04-10 (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-04-07 tilføjes Vedtægter: 2015-04-07 (offentliggjort 2015-04-10)
Den 2015-04-07 tilføjes Bestyrelse: Thomas Broe-Andersen (formand) (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-04-07 tilføjes Direktion: Nicolai Celinder Norrbom (direktør) (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-04-07 fjernes Direktion: Thomas Broe-Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og levere rådgivningsydelser vedrørende strategi, ledelse, forretningsudvikling og administration til koncernforbundne selskaber. (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 tilføjes Navne: Tee NewCo A/S (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-04-06 fjernes Navne: NEWCO 6 FEBRUARY 2015 ApS (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør, af 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-04-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-02-25 tilføjes Direktion: Thomas Broe-Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-25 fjernes Direktion: Nils Thomas Weincke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-06 tilføjes Direktion: Nils Thomas Weincke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og drive investeringsvirksomhed samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-06 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-02-06)
Den 2015-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-06 tilføjes Legale ejere: EET A/S (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2015-02-06 tilføjes Navne: NEWCO 6 FEBRUARY 2015 ApS (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-01-07)
Den 2015-02-06 tilføjes Stiftere: EET A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-02-06 tilføjes Vedtægter: 2015-02-06 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2015-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)