Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 9, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Binavne: HEARTINSPIRE ApS, HEART INSPIRE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-27 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-11-26 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Kontaktoplysninger: ann-jeanett@heart-inspire.dk (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Legale ejere: Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard Bansemer (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Navne: HEART INSPIRE ApS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Reelle ejere: Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard Bansemer (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Stiftere: Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard Bansemer (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPETENCEPSYKOLOGERNE IVS. (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Inspire People ApS. (offentliggjort 2017-04-06)
Den 2022-07-29 sletter virksomheden Ejerskaber: VÆR ApS. (offentliggjort 2023-08-23)
Den 2023-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-08 fjernes Direktion: Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard Bansemer (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-10 Statstidende Dekret
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 9, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Apotekerstræde 4, 1., 4700 Næstved (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 tilføjes Kontaktoplysninger: ann-jeanett@heart-inspire.dk (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2023-02-06 fjernes Kontaktoplysninger: hej@vaer.dk (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-07-25 tilføjes Binavne: HEARTINSPIRE ApS, HEART INSPIRE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-07-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i nye og nuværende projekter./kapitalandele samt udføre konsulentassistance og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-07-24 tilføjes Navne: HEART INSPIRE ApS (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-07-23 fjernes Navne: HOLDINGSELSKAB E.A.R.T.H. ORGANIZATION ApS (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Vedtægter: 2022-07-24 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2022-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Apotekerstræde 4, 1., 4700 Næstved (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2022-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2022-02-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2020-05-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2020-05-12 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKAB E.A.R.T.H. ORGANIZATION ApS (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2020-05-11 fjernes Navne: HOLDINGSELSKAB E.A.R.T.H. ORGANIZATION IVS (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-12 tilføjes Vedtægter: 2020-05-12 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2020-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2020-05-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 20, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2022-07-18)
Den 2020-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldsmedgade 23, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 tilføjes Kontaktoplysninger: hej@vaer.dk (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2020-05-05 fjernes Kontaktoplysninger: ann-jeanett@bondergaard.dk (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-11-26 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2019-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2019-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-26 tilføjes Direktion: Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard Bansemer (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard Bansemer (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-11-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldsmedgade 23, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Langkærgårdsvej 68, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkærgårdsvej 68, 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2016-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lauritz Sørensens Vej 10, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-04-26 tilføjes Kontaktoplysninger: ann-jeanett@bondergaard.dk (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2016-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-04-01 tilføjes Vedtægter: 2016-04-01 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2015-06-14 tilføjes Legale ejere: Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard Bansemer (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2015-06-14 tilføjes Reelle ejere: Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard Bansemer (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2015-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lauritz Sørensens Vej 10, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2015-01-27 tilføjes Direktion: Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard Bansemer (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i nye projekter. (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2015-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2015-01-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-27 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2015-01-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2015-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2015-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2015-01-27 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKAB E.A.R.T.H. ORGANIZATION IVS (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2015-01-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2015-01-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2015-01-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2015-01-27 tilføjes Stiftere: Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard Bansemer (offentliggjort 2023-11-27)
Den 2015-01-27 tilføjes Tegningsregel: Iværksætterselskabet tegnes af Ann-Jeanett Foldager Bøndergaard. (offentliggjort 2016-04-03)
Den 2015-01-27 tilføjes Vedtægter: 2015-01-27 (offentliggjort 2016-04-03)
Den 2015-01-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2015-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)