Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kapital | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitalvaluta |
Den 2015-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: DYLANDER JACOBSEN ApS. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Egilsgade 44, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Direktion: Sylvester Jonathan Dahl Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-06 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-11-22 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Kontaktoplysninger: slydreng@hotmail.com (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Legale ejere: Sylvester Jonathan Dahl Jacobsen (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Navne: SYLVESTER JACOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes ObligatoriskEmail: slydreng@hotmail.com (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Reelle ejere: Sylvester Jonathan Dahl Jacobsen (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Stiftere: Sylvester Jonathan Dahl Jacobsen (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-21 tilføjes Legale ejere: Sylvester Jonathan Dahl Jacobsen (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-04-21 tilføjes ObligatoriskEmail: slydreng@hotmail.com (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egilsgade 44, 1. tv., 2300 København S (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Margretheholmsvej 52, 7. th., 1432 København K (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: slydreng@hotmail.com (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-01-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-11-22 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-11-21 tilføjes Direktion: Sylvester Jonathan Dahl Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-11-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-11-21 tilføjes Vedtægter: 2016-11-21 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2016-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2016-08-22 fjernes Direktion: Sylvester Jonathan Dahl Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Margretheholmsvej 52, 7. th., 1432 København K (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2015-02-06 tilføjes Direktion: Sylvester Jonathan Dahl Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden virksomhed be-slægtet hermed. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-06 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-02-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-02-06 tilføjes Navne: SYLVESTER JACOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-02-06 tilføjes Reelle ejere: Sylvester Jonathan Dahl Jacobsen (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-02-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-02-06 tilføjes Stiftere: Sylvester Jonathan Dahl Jacobsen (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2015-02-06 tilføjes Vedtægter: 2015-02-06 (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2015-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-22)