Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Bibranche | Kapital | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Hjemmeside | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at bistå virksomheder med digital markedsføring og strategi samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-02 tilføjes Navne: Serps ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Navne: Elinoma ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 fjernes Navne: Elinoma ApS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 tilføjes Vedtægter: 2021-07-02 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Vedtægter: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-02 fjernes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 fjernes Navne: Elinoma IVS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Påskevej 2, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Påskevej 2, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2021-02-03 fjernes Kontaktoplysninger: connectwithelias@gmail.com (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Påskevej 2, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Granlunden 25, 9310 Vodskov (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: connectwithelias@gmail.com (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-11-29 fjernes Kontaktoplysninger: eliasemailme@gmail.com (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granlunden 25, 9310 Vodskov (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2019-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas Olesen Løkkens Vej 21, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er det følgende: - IT- virksomhed, E-handel, Markedsføring, køb og salg af digitale produkter inklusiv domænenavne, webportaler, applikationer, software og andet. - Opbygge hjemmesider der formidler information omkring diverse produkter og ydelser. Disse kan inkludere og er ikke begrænset til rejser, elektronik, biler, restauranter, madvarer, og andet. Og derudover andet beslægtet virksomhed efter ledelsens vurdering. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2018-01-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-01-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2018-01-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2018-01-03 tilføjes Vedtægter: 2018-01-03 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2018-01-01 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2018-01-01 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-31 fjernes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Olesen Løkkens Vej 21, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2017-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rendsburggade 28, 12. 4., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-28 fjernes Hjemmeside: www.elinoma.com (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-06 tilføjes Kontaktoplysninger: eliasemailme@gmail.com (offentliggjort 2020-11-30)
Den 2017-09-05 fjernes Kontaktoplysninger: elias@elinoma.com (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er de følgende: - Opbygge hjemmesider der formidler viden omkring forskellige forbruger goder. Disse kan bl.a. omfatte charterrejser, elektriske apparater, Senge, Madrasser, fjernsyn, computer, ure, biler, hoteller og flere. - Markedsføring af hjemmesider og andre produkter. - Køb og Salg af virtuelle ejendomme. - Skrive om og anmelde populær ferie destinationer. (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2016-07-25 tilføjes Hjemmeside: www.elinoma.com (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2016-07-25 tilføjes Kontaktoplysninger: elias@elinoma.com (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2016-07-25 tilføjes Navne: Elinoma IVS (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2016-07-24 fjernes Navne: IM GENETIC IVS (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-25 tilføjes Vedtægter: 2016-07-25 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-01 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2015-11-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2015-10-31 fjernes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2015-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rendsburggade 28, 12. 4., 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rendsburggade 28, 4. 12., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-03-01 tilføjes Legale ejere: Elias Nomani (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-03-01 tilføjes Reelle ejere: Elias Nomani (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-02-06 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2015-02-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2015-02-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2015-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rendsburggade 28, 4. 12., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-04-09)
Den 2015-02-05 tilføjes Direktion: Elias Nomani (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og markedsføring af gentest til voksne over 18 og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2015-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-05 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2015-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Navne: IM GENETIC IVS (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2015-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2015-02-05 tilføjes Stiftere: Elias Nomani (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-05 tilføjes Vedtægter: 2015-02-05 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2015-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2015-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)