Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Ali Avci | 01.01.2018 | 01.01.2020 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Ferhat Yildirim | 01.01.2018 | 01.01.2020 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Recep Korkmaz | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
THE BURGER COMPANY ApS (CVR 35030980) | 06.02.2015 | 01.01.2018 | 100,00% | 100,00 % |