Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Vedtægter | Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 2, 8362 Hørning (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-30 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-08 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-08 fjernes Legale ejere: Søren Vægter, BO CENTIO RASMUSSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-08 fjernes Navne: VD 2022 ApS (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-08 fjernes Reelle ejere: Bo Centio Rasmussen, Søren Vægter (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-08 fjernes Stiftere: Søren Vægter, BO CENTIO RASMUSSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2022-11-23 fjernes Direktion: Søren Vægter (direktør) (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2022-11-02 tilføjes Navne: VD 2022 ApS (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-11-01 fjernes Navne: VÆGTERDESIGN ApS (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 tilføjes Vedtægter: 2022-11-02 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-11-25 Statstidende Dekret
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-01-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2015-01-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-17)
Den 2015-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 2, 8362 Hørning (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-01-30 tilføjes Direktion: Søren Vægter (direktør) (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2015-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og designvirksomhed samt anden hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-30 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-01-30 tilføjes Legale ejere: Søren Vægter, BO CENTIO RASMUSSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-01-30 tilføjes Navne: VÆGTERDESIGN ApS (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2015-01-30 tilføjes Reelle ejere: Bo Centio Rasmussen, Søren Vægter (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-01-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-01-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-01-30 tilføjes Stiftere: Søren Vægter, BO CENTIO RASMUSSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2015-01-30 tilføjes Vedtægter: 2015-01-30 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2015-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2015-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-26)