Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2015-07-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCG Gruppen ApS. (offentliggjort 2015-07-17)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 tilføjes Legale ejere: Johannes Joyce Henriksen (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-14 fjernes Legale ejere: Martin Holmsgaard Wessberg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-13 fjernes Legale ejere: Johannes Joyce Henriksen (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-14 tilføjes Reelle ejere: Johannes Joyce Henriksen (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-14 fjernes Reelle ejere: Martin Holmsgaard Wessberg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-13 fjernes Reelle ejere: Johannes Joyce Henriksen (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-17 fjernes Direktion: Martin Holmsgaard Wessberg (direktør) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2023-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 8, 2., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Alliancevej 32, 3. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alliancevej 32, 3. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Alliancevej 32, 3. th., 2450 København SV (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alliancevej 32, 3. th., 2450 København SV (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Elbagade 32, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-08-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elbagade 32, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-08-14)
Den 2017-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Elbagade 32, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elbagade 32, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Direktion: Martin Holmsgaard Wessberg (direktør) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed indenfor byggebranchen samt hermed forbunden virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2015-02-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Legale ejere: Johannes Joyce Henriksen, Martin Holmsgaard Wessberg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2015-02-06 tilføjes Navne: P&H VOR ApS (offentliggjort 2015-02-06)
Den 2015-02-06 tilføjes Reelle ejere: Johannes Joyce Henriksen, Martin Holmsgaard Wessberg (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2015-02-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Stiftere: Martin Holmsgaard Wessberg, Johannes Joyce Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Vedtægter: 2015-02-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-06)
Den 2015-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)