Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Tegningsregel | Revisor | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-15 tilføjes Bestyrelse: Benny Bertelsen Flohr Valsø (formand) (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-14 fjernes Bestyrelse: Benny Bertelsen Flohr Valsø (bestyrelse) (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 tilføjes Direktion: Michael Bertelsen Flohr Valsø (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-15 fjernes Direktion: Benny Bertelsen Flohr Valsø (direktion) (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 28, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 28, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 28, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 28, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et medlem af bestyrelsen eller af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-05 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-05 tilføjes Vedtægter: 2019-02-05 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Bertelsen Flohr Valsø (formand) (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2017-12-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2017-12-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-30 fjernes Bestyrelse: Fatima Bertelsen Flohr Valsø (formand) (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-09 tilføjes Bestyrelse: Michael Bertelsen Flohr Valsø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-03-09 fjernes Bestyrelse: Anders Bach Lauritzen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axel Kiers Vej 28, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2015-02-02 tilføjes Bestyrelse: Anders Bach Lauritzen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-13)
Den 2015-02-02 tilføjes Direktion: Benny Bertelsen Flohr Valsø (direktion) (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2015-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er engroshandel med læge- og hospitalsudstyr samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-02 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-02 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2015-02-16)
Den 2015-02-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-02 tilføjes Legale ejere: FLOHR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-02-02 tilføjes Navne: VALSOE A/S (offentliggjort 2015-02-05)
Den 2015-02-02 tilføjes Reelle ejere: Michael Bertelsen Flohr Valsø (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2015-02-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-02 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2015-02-02 tilføjes Stiftere: FLOHR HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2015-02-02 tilføjes Vedtægter: 2015-02-02 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2015-02-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-05)
Den 2015-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)