Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tamar Nechemis | 03.03.2023 | direktør |
Mark John Casper | 03.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Patrick Clément | 01.08.2016 | 05.07.2017 | direktør |
Claus Frederik Høyer | 09.06.2015 | 31.07.2016 | direktør |
Marc Henri Germain Van Weddingen | 01.02.2015 | 15.03.2023 | adm. dir |