Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Hvidhvask | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ro's Torv 1, 2., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 58, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-09 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-12-09 fjernes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-01 tilføjes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2016-11-01 fjernes Revisor: Plenge Revision (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 58, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2015-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Darupvang 11, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@realadmin.dk (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-02-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Darupvang 11, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-02-03 tilføjes Direktion: Mikkel Zeiler (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved besiddelse og udlejning af ejendomme og hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 tilføjes Legale ejere: ZEILER & LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-02-03 tilføjes Navne: ZEILER EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2015-02-03 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Zeiler (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2015-02-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-03 tilføjes Revisor: Plenge Revision (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2015-02-03 tilføjes Stiftere: ZEILER & LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets ledelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 tilføjes Vedtægter: 2015-02-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-02-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2015-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)