Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-03-29 fjernes Navne: AKTI-KOMMUNIKATION K/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Farum Hovedgade 52, 3520 Farum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Bestyrelse: Niels Ulrik Heine (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Direktion: Birthe Elly Berger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-01 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farum Hovedgade 52, 3520 Farum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Ulrik Heine (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Direktion: Birthe Elly Berger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kursusvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Navne: AKTI-KOMMUNIKATION K/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer eller en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Vedtægter: 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)