Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Rosenkilde | 03.12.1997 | 24.11.1998 | bestyrelse |
Kent Nielsen | 03.12.1997 | 24.11.1998 | bestyrelse |
Karsten Kallesø | 01.08.1997 | 24.11.1998 | formand |
Per Bækgaard | 05.06.1994 | 03.12.1997 | bestyrelse |
Bent Hundahl | 05.06.1994 | 03.12.1997 | bestyrelse |
Regnar Bjerre Sørensen | 05.06.1994 | 03.12.1997 | suppleant |
Jon Søberg | 05.06.1994 | 01.08.1997 | formand |