Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Rosenkilde | 03.12.1997 | 24.11.1998 | bestyrelse |
Kent Nielsen | 03.12.1997 | 24.11.1998 | bestyrelse |
Karsten Kallesø | 18.11.1992 | 24.11.1998 | formand |
Jon Søberg | 18.11.1992 | 09.07.1998 | formand |
Leif Kjær Pedersen | 18.11.1992 | 03.12.1997 | bestyrelse |
Jørgen Hjorting | 18.11.1992 | 03.12.1997 | bestyrelse |
Bjarne Larsen | 18.11.1992 | 03.12.1997 | suppleant |