Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2024-09-17)
Den 1993-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2024-09-17)
Den 1993-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-17)
Den 1993-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Sletten, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-07 fjernes Bestyrelse: Kaj Lund Magnussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1992-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-07 fjernes Navne: FONDEN SLETTEN HAVN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-07 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET E DEIBORG I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-07 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletten, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 tilføjes Bestyrelse: Kaj Lund Magnussen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1992-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 tilføjes Navne: FONDEN SLETTEN HAVN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET E DEIBORG I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-17)
Den 1992-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 492.325,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-10 tilføjes Formål: Fondens formål er at drive Sletten Havn og søge den opretholdt som fiskerihavn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-10 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af 5 medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-10 tilføjes Vedtægter: 1992-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)