Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-05-09 fjernes Navne: VICH 2595 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 17, 1264 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Direktion: Peter Mølvang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1992-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Revisor: REVISOR ERIK LUND-LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-01 tilføjes Vedtægter: 1993-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-12 fjernes Direktion: Lars Peter Mølvang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-12 fjernes Revisor: Nils Roe Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-01 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 17, 1264 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1992-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1990-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Navne: VICH 2595 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Nils Roe Eriksen, REVISOR ERIK LUND-LARSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)