Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Koefoed | 02.10.2024 | 08.06.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Philip | 02.10.2024 | 31.03.1992 | bestyrelse |
Peter Harry Krag | 02.10.2024 | 31.03.1992 | bestyrelse |
Otto Bertel Christensen | 02.10.2024 | 31.03.1992 | bestyrelse |
Morten Balling | 02.10.2024 | 31.03.1992 | bestyrelse |
Hans Munk Nielsen | 02.10.2024 | 31.03.1992 | bestyrelse |
Jens Christian Kirketerp Jensen | 02.10.2024 | 31.03.1992 | bestyrelse |
Erling Heymann Olsen | 02.10.2024 | 31.03.1992 | bestyrelse |
Peter Guldager | 02.10.2024 | 31.03.1992 | formand |
Frank Uhrenholt | 02.10.2024 | 19.11.1991 | bestyrelse |
Simon Bent Sørensen | 02.10.2024 | 19.11.1991 | bestyrelse |
Ole Tolstrup Krogsgaard | 02.10.2024 | 19.11.1991 | bestyrelse |
Hector Estrup | 02.10.2024 | 19.11.1991 | bestyrelse |
Jørgen Kjældgaard | 02.10.2024 | 19.11.1991 | bestyrelse |
Peter Brixtofte | 02.10.2024 | 19.11.1991 | bestyrelse |
Steffen Gulmann | 02.10.2024 | 19.11.1991 | bestyrelse |
Flemming Skov Jensen | 02.10.2024 | 19.11.1991 | bestyrelse |
Holger Lavesen | 02.10.2024 | 19.11.1991 | bestyrelse |
Karen-Elisabeth Seest Friis | 02.10.2024 | 19.11.1991 | bestyrelse |
Peter Erling Nielsen | 02.10.2024 | 19.11.1991 | bestyrelse |
Svend Aage Hansen | 02.10.2024 | 19.11.1991 | formand |
Henry Jensen | 02.10.2024 | 15.04.1991 | bestyrelse |
Hans Thustrup | 02.10.2024 | 15.04.1991 | bestyrelse |
Helmar Hermansen | 02.10.2024 | 06.06.1990 | bestyrelse |