Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Lindhart Thomsen | 18.09.2024 | 01.07.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Skanse Hinge | 18.09.2024 | 01.07.1993 | bestyrelse |
Frank Ingvar Nielsen | 18.09.2024 | 01.07.1993 | bestyrelse |
Steen Jørgensen | 18.09.2024 | 01.07.1993 | bestyrelse |
Henning Larsen | 18.09.2024 | 01.07.1993 | bestyrelse |
Erik Bent Kristiansen | 18.09.2024 | 01.07.1993 | bestyrelse |
Per Bang Hansen | 18.09.2024 | 01.07.1993 | bestyrelse |
Georg Viggo Poulsen | 18.09.2024 | 01.07.1993 | formand |
Gert Bo Gram | 18.09.2024 | 01.07.1993 | næstformand |
Jan Kondrup | 18.09.2024 | 04.08.1992 | bestyrelse |
Peter Reedtz | 18.09.2024 | 04.08.1992 | næstformand |
Jens Juul Poulsen | 18.09.2024 | 11.06.1991 | bestyrelse |
Søren Hougaard | 18.09.2024 | 11.06.1991 | bestyrelse |