Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Navne | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | Binavne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-11-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-08 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-11-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med automobiler, automobiltilbehør, automobilreservedele og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-31 tilføjes Vedtægter: 2006-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nitivej 2, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2004-11-12)
Den 2004-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nitivej 2, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-30 tilføjes Bestyrelse: Liselotte Hagelund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-30 fjernes Bestyrelse: Jan Lysen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-30 tilføjes Direktion: Liselotte Hagelund (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-30 fjernes Direktion: Jan Lysen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-30 tilføjes Navne: ERLO ApS (offentliggjort 2004-11-12)
Den 2004-10-29 fjernes Navne: ERLO-AUTODELE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-12-29 tilføjes Legale ejere: Liselotte Hagelund (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2000-12-29 tilføjes Reelle ejere: Liselotte Hagelund (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2000-11-17 tilføjes Bestyrelse: Jan Lysen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-17 fjernes Bestyrelse: Erik Lysen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-17 tilføjes Direktion: Jan Lysen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-17 fjernes Direktion: Erik Lysen Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-13 tilføjes Navne: ERLO-AUTODELE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-12 fjernes Navne: DANSK REMEMBER AUTODELE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-12 fjernes Binavne: DR AUTODELE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1980-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nitivej 2, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-09-26 tilføjes Bestyrelse: Erik Lysen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-09-26 tilføjes Binavne: DR AUTODELE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-26 tilføjes Direktion: Erik Lysen Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-09-26 tilføjes Navne: DANSK REMEMBER AUTODELE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-09-26 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-26 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1975-09-26 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)