Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1991-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nortvigvej 12, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 fjernes Bestyrelse: Otto Brounbjerg Jeppesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 fjernes Direktion: Jens Jørgen Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 fjernes Navne: NØRRE SNEDE M.FL. SOGNES GENSIDIGE BRANDFORSIKRING FOR LØSØRE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 fjernes Revisor: Fhv. gårdejer Kristian Arne Kristensen, William Petersen, Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-01 fjernes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-06 fjernes Bestyrelse: Otto Bent Brounbjerg Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-06 fjernes Revisor: Gårdejer Tage Visgård Lauridsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er løsørebrandforsikring i Nørre-Snede, Ejstrup, Linnerup, Hammer, Klovborg, Tyrsting, Bryrup, Vrads, Tørring, Åle, Grædstrup, Them, Bording og Ikast sogne samt de dertil grænsende sogne. Selskabet kan med andre lokale brandforsikringsselskaber og med Forsikringsselskabet topsikring gs indgå overenskomst om coassurance og tegning af kombinerede forsikringer, hvori den af selskabet overtagne brandforsikring indgår. Overenskomsten kan endvidere omfatte virksomhed som forsikringsagentur. Selskabet overtager ikke genforsikring. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, eller af et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 tilføjes Vedtægter: 1988-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Beliggenhedsadresse: Nortvigvej 12, 8766 Nørre Snede (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Bestyrelse: Otto Bent Brounbjerg Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Direktion: Jens Jørgen Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Navne: NØRRE SNEDE M.FL. SOGNES GENSIDIGE BRANDFORSIKRING FOR LØSØRE (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Revisor: Gårdejer Tage Visgård Lauridsen, Fhv. gårdejer Kristian Arne Kristensen, William Petersen, Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)