Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Navne | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel |
Den 1994-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 37, 1253 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 fjernes Bestyrelse: Viggo Hauerberg (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 fjernes Navne: FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SIRIUS, UDENLANDSK FORSIKRINGSAKTIESELSKAB, SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-07 fjernes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-23 tilføjes Navne: FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SIRIUS, UDENLANDSK FORSIKRINGSAKTIESELSKAB, SVERIGE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-22 fjernes Navne: FORSAKRINGSAKTIEBOLAGET SIRIUS UDENLANDSK FORSIKRINGSAKTIESELSKAB SVERIGE GENERALAGENTURET FOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-03 tilføjes Formål: Generalagenturets formål er reassurance i skadesforsikring undtagen syge- og ulykkesforsikring, motorforsikring samt kautions- og kreditforsikring. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-03 tilføjes Tegningsregel: Generalagenturet tegnes af generalagenten. (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 37, 1253 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Bestyrelse: Viggo Hauerberg (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Navne: FORSAKRINGSAKTIEBOLAGET SIRIUS UDENLANDSK FORSIKRINGSAKTIESELSKAB SVERIGE GENERALAGENTURET FOR (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)