Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-01-29 fjernes Navne: YNF 2141 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 101, 1123 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 fjernes Regnskabs år: --04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 fjernes Regnskabs år: --04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 fjernes Revisor: Carl Henrik Them (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 fjernes Stiftere: Sven Horsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-30 fjernes Direktion: Sven Horsten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 101, 1123 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-30 tilføjes Direktion: Sven Horsten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-30 tilføjes Navne: YNF 2141 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-30 tilføjes Regnskabs år: --04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-30 tilføjes Regnskabs år: --04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-30 tilføjes Revisor: Carl Henrik Them (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-30 tilføjes Stiftere: Sven Horsten (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-30 tilføjes Vedtægter: 1986-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)