Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Vinther Andersen | 24.01.1986 | 01.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Henning Lystager | 24.01.1986 | 01.10.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lystager | 24.01.1986 | 01.10.1994 | formand |
Birgit Freiber | 24.01.1986 | 28.06.1993 | formand |
Gudrun Lystager | 24.01.1986 | 30.03.1993 | formand |