Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-05-01 fjernes Navne: DHS HANDELS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 328, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-07-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Regnskabs år: --05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Regnskabs år: --05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET E DEIBORG I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-28 fjernes Direktion: Erling Myrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-10 fjernes Revisor: Kurt Adriansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-24 tilføjes Vedtægter: 1987-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 328, 2630 Taastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-30 tilføjes Direktion: Erling Myrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-07-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-30 tilføjes Navne: DHS HANDELS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-30 tilføjes Regnskabs år: --05-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-30 tilføjes Regnskabs år: --05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-30 tilføjes Revisor: Kurt Adriansen, REVISIONSFIRMAET E DEIBORG I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)