Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-03-26 fjernes Navne: ASX 13.806 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 7, 1., 9870 Sindal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 fjernes Revisor: Reg. revisor Knud Ejvin Blindu m (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-01 fjernes Direktion: Kai Kilmèr Dan Hoffman (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 tilføjes Navne: ASX 13.806 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 fjernes Navne: JACOBSEN PROFESSIONEL SKINDRENS OG PELSPLEJE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 fjernes Direktion: Bendt Thorkild Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-22 fjernes Revisor: Otto Carl Thaysen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, heunder import og eksport, industrivirksomhed, investering i beslægtede virksomheder, ejendomme, aktier, obligationer og lignende som direktionen finder naturligt i forbindelse med selskabets drift (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-12 tilføjes Vedtægter: 1988-07-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-16 tilføjes Navne: JACOBSEN PROFESSIONEL SKINDRENS OG PELSPLEJE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-15 fjernes Navne: B. T. JACOBSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 7, 1., 9870 Sindal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-05 tilføjes Direktion: Bendt Thorkild Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-05 tilføjes Navne: B. T. JACOBSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-05 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-05 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-05 tilføjes Revisor: Otto Carl Thaysen, Reg. revisor Knud Ejvin Blindu m (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)