Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-06-16 fjernes Navne: OLE PETERSEN, KØDEKSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kingosvej 12, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1977-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1976-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-14 fjernes Revisor: Reg. revisor Leif Munch Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-05 fjernes Direktion: Anders Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-22 fjernes Bestyrelse: Margit Astrid Petersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-22 fjernes Direktion: Ole Alstrup Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kingosvej 12, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-28 tilføjes Bestyrelse: Margit Astrid Petersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-28 tilføjes Direktion: Ole Alstrup Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, herunder særlig handel med kreaturer samt investering og finansiering og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1977-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1976-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-28 tilføjes Navne: OLE PETERSEN, KØDEKSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-28 tilføjes Revisor: Reg. revisor Leif Munch Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-28 tilføjes Vedtægter: 1976-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)