Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-09-15 tilføjes Navne: IMPERIAL MØBLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Navne: IMPERIAL MØBLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Navne: OLSSON MØBLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 102, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Binavne: IMPERIAL MØBLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-04 fjernes Bestyrelse: Birte Gaardsted Olsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-04 fjernes Direktion: Ole Olsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 fjernes Bestyrelse: Børge Kock (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri og håndværk indenfor boligudstyrsområdet. Selskabet kan som interessent, aktionær, ved udlån eller lignende deltage i andre virksomheder indenfor det angivne område (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-15 tilføjes Vedtægter: 1992-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkerød Kongevej 102, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-02-25 tilføjes Bestyrelse: Børge Kock (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-02-25 tilføjes Binavne: IMPERIAL MØBLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-02-25 tilføjes Direktion: Ole Olsson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-02-25 tilføjes Navne: OLSSON MØBLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-02-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-02-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-02-25 tilføjes Revisor: Inpact Holding af 31. December 1992, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1960-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)