Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-02 fjernes Direktion: Bjarni Freyr Gudmundsson (direktion) (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-02 fjernes Legale ejere: Bjarni Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2022-02-02 fjernes Reelle ejere: Bjarni Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2015-01-20 sletter virksomheden Ejerskaber: FUTURE ELECTRIC ApS. (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FUTURE ELECTRIC ApS. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 60, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 60, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-05-28 fjernes Reelle ejere: Bjarni Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-05 tilføjes Vedtægter: 2017-05-05 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-05 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-20 tilføjes Reelle ejere: Bjarni Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2016-06-13 tilføjes Legale ejere: Jesper Vind (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2016-06-12 fjernes Legale ejere: Jesper Vind (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-06 fjernes Direktion: Mathias Rask Møller (direktion) (offentliggjort 2016-06-14)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2015-11-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-11-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2015-02-02 fjernes Legale ejere: Bjarni Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2015-02-01 fjernes Direktion: Filippos Zariopis (direktion) (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 60, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2015-01-20 tilføjes Direktion: Filippos Zariopis (direktion) (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2015-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af motorcykler (offentliggjort 2015-02-03)
Den 2015-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 tilføjes Legale ejere: Bjarni Freyr Gudmundsson, Jesper Vind, Bjarni Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2015-01-20 tilføjes Navne: FUTURE ELECTRIC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2015-01-20 tilføjes Reelle ejere: Bjarni Freyr Gudmundsson, Jesper Vind (offentliggjort 2022-02-03)
Den 2015-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-31)
Den 2015-01-20 tilføjes Stiftere: Mathias Rask Møller, Jesper Vind, Filippos Zariopis, Bjarni Freyr Gudmundsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 tilføjes Vedtægter: 2015-01-20 (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2015-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2015-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)