Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldsmedgade 20, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-30 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-12 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-12 fjernes Legale ejere: HAVE DINESEN ApS, TMK ÅBYHØJ HOLDING ApS, GUNDAHL HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-12 fjernes Navne: FEINSCHMECKER CAFE ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-12 fjernes Stiftere: Ole Munck Jørgensen, Kristinna Runge Vangkilde, Henriette Vangkilde, Anders Møhlenberg (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2017-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 fjernes Direktion: Troels Michael Krogh (direktør) (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-13 tilføjes Legale ejere: TMK ÅBYHØJ HOLDING ApS, GUNDAHL HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2016-05-12 fjernes Legale ejere: TMK ÅBYHØJ HOLDING ApS (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-25 tilføjes Legale ejere: TMK ÅBYHØJ HOLDING ApS, HAVE DINESEN ApS (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2015-10-07 tilføjes Direktion: Troels Michael Krogh (direktør) (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2015-10-07 fjernes Direktion: Martin Have Dinesen (direktør) (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-26 tilføjes Direktion: Martin Have Dinesen (direktør) (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-08-26 fjernes Direktion: Ole Munck Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-08-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2015-08-26 tilføjes Vedtægter: 2015-08-26 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-08-26 fjernes Bestyrelse: Henriette Vangkilde (formand) (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-26 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJERRE MØLLER PEDERSEN & BERING I/S (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-03-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2015-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af restaurantsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-02-03 tilføjes Vedtægter: 2015-02-03 (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldsmedgade 20, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-01-30 tilføjes Bestyrelse: Henriette Vangkilde (formand) (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-01-30 tilføjes Direktion: Ole Munck Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-30 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-01-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2015-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-01-30 tilføjes Navne: FEINSCHMECKER CAFE ApS (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-01-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-01-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-01-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJERRE MØLLER PEDERSEN & BERING I/S (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-01-30 tilføjes Stiftere: Ole Munck Jørgensen, Kristinna Runge Vangkilde, Henriette Vangkilde, Anders Møhlenberg (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2015-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-27)