Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kontaktoplysninger | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-01 tilføjes Bestyrelse: Andrew Harvey Roff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-01 fjernes Bestyrelse: Henrik Ledgaard Ibsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-01 tilføjes Direktion: Andrew Harvey Roff (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-01 fjernes Direktion: Henrik Ledgaard Ibsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-24 tilføjes Bestyrelse: Martin Ratz (formand) (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-24 fjernes Bestyrelse: Thomas Ravnholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1.300.000,00 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-24 tilføjes Legale ejere: Doccla UK Limted (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-24 fjernes Legale ejere: RPMA Investments ApS (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-24 tilføjes Vedtægter: 2023-07-24 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-24 fjernes Reelle ejere: Jan Olsen (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-07-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-18 tilføjes Bestyrelse: Claus Ewers (formand) (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2021-12-18 fjernes Bestyrelse: Michael Pedersen (formand) (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-18 tilføjes Legale ejere: RPMA Investments ApS (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2021-12-18 fjernes Legale ejere: RAVNHOLT HOLDING ApS, eHealthBrains ApS (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-12-17 fjernes Legale ejere: RPMA Investments ApS (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-12-18 tilføjes Reelle ejere: Jan Olsen (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2021-09-15 tilføjes Legale ejere: RPMA Investments ApS (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-09-15 fjernes Legale ejere: Under2m UG (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-15 fjernes Reelle ejere: Michael Pedersen (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-07-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-09 tilføjes Bestyrelse: Henrik Ledgaard Ibsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2020-11-09 fjernes Bestyrelse: Kim Søgård Bering Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-09 tilføjes Legale ejere: Under2m UG (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2020-11-09 fjernes Legale ejere: Insero Horsens (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-09 tilføjes Reelle ejere: Michael Pedersen (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2020-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 8, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Balticagade 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: Insero Horsens, RAVNHOLT HOLDING ApS, eHealthBrains ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-12-18 fjernes Legale ejere: Insero Horsens (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2019-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2019-12-13 tilføjes Vedtægter: 2019-12-13 (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 461.947,00 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-11-26 tilføjes Vedtægter: 2019-11-26 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-10-30 tilføjes Bestyrelse: Kim Søgård Bering Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2019-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 161.947,00 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-30 tilføjes Vedtægter: 2019-10-30 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-10-25 tilføjes Legale ejere: Insero Horsens (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-10-25 fjernes Legale ejere: PreSeed Ventures A/S, RAVNHOLT HOLDING ApS, eHealthBrains ApS, FONDEN FOR SYDDANSK VÆKSTFREMME (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-10-24 fjernes Legale ejere: Insero Horsens (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-12 fjernes Bestyrelse: Finn Winchler Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-19 tilføjes Bestyrelse: Michael Pedersen (formand) (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2019-08-19 fjernes Bestyrelse: Henrik Bak (formand) (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-07-01 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-14 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bak (formand) (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-01-14 fjernes Bestyrelse: Morten Dahl Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Balticagade 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lysholt Allé 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-12-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-02 tilføjes Bestyrelse: Niels Appel (formand) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-03-02 fjernes Bestyrelse: Mads Spangaard Rasmussen (formand) (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-01 fjernes Bestyrelse: Niels Appel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og sælge telemedicinske løsninger og lignende aktiviteter (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2018-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 151.947,00 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2018-03-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2018-03-02 tilføjes Legale ejere: Insero Horsens, RAVNHOLT HOLDING ApS, eHealthBrains ApS, FONDEN FOR SYDDANSK VÆKSTFREMME (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2018-03-01 fjernes Legale ejere: FONDEN FOR SYDDANSK VÆKSTFREMME, Insero Horsens, RAVNHOLT HOLDING ApS, eHealthBrains ApS (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-03-02 tilføjes Vedtægter: 2018-03-02 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Bestyrelse: Niels Appel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2017-05-30 fjernes Bestyrelse: Peter Mühlendorph Egehoved (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 103.025,00 (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2017-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2017-05-30 tilføjes Legale ejere: RAVNHOLT HOLDING ApS, eHealthBrains ApS, PreSeed Ventures A/S (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2017-05-29 fjernes Legale ejere: RAVNHOLT HOLDING ApS, eHealthBrains ApS, PreSeed Ventures A/S (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2017-05-30 tilføjes Vedtægter: 2017-05-30 (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-13 fjernes Legale ejere: DAH HOLDING ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-18 tilføjes Bestyrelse: Peter Mühlendorph Egehoved (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-10-18 fjernes Bestyrelse: Lisa Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 81.487,00 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 75.011,00 (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2016-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2016-03-30 tilføjes Vedtægter: 2016-03-30 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2016-03-15 tilføjes Vedtægter: 2016-03-15 (offentliggjort 2016-10-29)
Den 2016-03-15 tilføjes Legale ejere: PreSeed Ventures A/S, FONDEN FOR SYDDANSK VÆKSTFREMME, Insero Horsens (offentliggjort 2017-11-30)
Den 2016-03-14 fjernes Legale ejere: FONDEN FOR SYDDANSK VÆKSTFREMME, PreSeed Ventures A/S, Insero Horsens (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-04 tilføjes Bestyrelse: Lisa Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-03-04 fjernes Bestyrelse: Jon Ingi Benediktsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lysholt Allé 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2015-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Åbogade 25, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: ravnholt@opentelehealth.com (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-10-28 fjernes Kontaktoplysninger: ravnholt@silverbullet.dk (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-28 tilføjes Bestyrelse: Jon Ingi Benediktsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-03-09)
Den 2015-09-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Ledgaard Ibsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-27 fjernes Bestyrelse: Thomas Ravnholt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-28 tilføjes Direktion: Henrik Ledgaard Ibsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2015-09-27 fjernes Direktion: Henrik Ledgaard Ibsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 62.058,00 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2015-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2015-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer eller af Selskabets administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2015-09-28 tilføjes Vedtægter: 2015-09-28 (offentliggjort 2016-06-17)
Den 2015-09-25 tilføjes Legale ejere: FONDEN FOR SYDDANSK VÆKSTFREMME, PreSeed Ventures A/S, Insero Horsens, DAH HOLDING ApS, RAVNHOLT HOLDING ApS, eHealthBrains ApS (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-24 fjernes Legale ejere: RAVNHOLT HOLDING ApS, DAH HOLDING ApS, eHealthBrains ApS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-02-02 tilføjes Legale ejere: RAVNHOLT HOLDING ApS, DAH HOLDING ApS, eHealthBrains ApS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åbogade 25, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2015-11-02)
Den 2015-02-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Ravnholt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-01 tilføjes Direktion: Henrik Ledgaard Ibsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og sælge telemedicinske løsninger (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2015-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-02-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2015-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ravnholt@silverbullet.dk (offentliggjort 2015-10-29)
Den 2015-02-01 tilføjes Navne: OPENTELEHEALTH ApS (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2015-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2015-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-02-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-01 tilføjes Stiftere: eHealthBrains ApS, RAVNHOLT HOLDING ApS, DAH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-02-01 tilføjes Vedtægter: 2015-02-01 (offentliggjort 2015-09-28)
Den 2015-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2015-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)