Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsvej 37, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-23 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-02-01 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-02-01 fjernes Legale ejere: Marie-Louise Andreassen (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-02-01 fjernes Navne: MLACONSULTING ApS (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-02-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-02-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-02-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-02-01 fjernes Stiftere: Marie-Louise Andreassen (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2018-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2016-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-12-07)
Den 2016-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-08-23 fjernes Direktion: Marie-Louise Andreassen (direktion) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-03-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-02-02 tilføjes Legale ejere: Marie-Louise Andreassen (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsvej 37, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-01-23 tilføjes Direktion: Marie-Louise Andreassen (direktion) (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2015-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med at yde rådgivning og tilbyde kurser, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-23 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-01-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-01-23 tilføjes Navne: MLACONSULTING ApS (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-01-23 tilføjes Stiftere: Marie-Louise Andreassen (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-01-23 tilføjes Tegningsregel: Elskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2015-01-23 tilføjes Vedtægter: 2015-01-23 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-12)
Den 2015-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)