Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2017-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørholmsvej 147, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 fjernes Direktion: Thomas Gunder Kruse (direktør) (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-28 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-05 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 fjernes Legale ejere: Thomas Gunder Kruse (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 fjernes Navne: THOMAS GUNDER ApS (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 fjernes Stiftere: Thomas Gunder Kruse (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørholmsvej 147, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Erik Menveds Vej 3, 3. tv., 1965 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erik Menveds Vej 3, 3. tv., 1965 Frederiksberg C (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Brammingegade 1, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-09-05 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brammingegade 1, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Forhåbningsholms Alle 29, 2. th., 1904 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-09-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-29 tilføjes Direktion: Thomas Gunder Kruse (direktør) (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-08-15 fjernes Direktion: Thomas Gunder Kruse (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2016-08-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2016-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2016-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Forhåbningsholms Alle 29, 2. th., 1904 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2015-01-28 tilføjes Direktion: Thomas Gunder Kruse (direktion) (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-28 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-01-28 tilføjes Legale ejere: Thomas Gunder Kruse (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-01-28 tilføjes Navne: THOMAS GUNDER ApS (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-01-28 tilføjes Stiftere: Thomas Gunder Kruse (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2015-01-28 tilføjes Vedtægter: 2015-01-28 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2015-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-15)