Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Binavne | Hjemmeside | ||||
Kapital | Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
xbrl | Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2015-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Rest Invest V A/S. (offentliggjort 2017-01-05)
Den 2019-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 21, 8722 Hedensted (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-28 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-04 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-04 fjernes Kontaktoplysninger: office-dk@scaneuro-transport.com (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-04 fjernes Legale ejere: Dennis Läu (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-04 fjernes Navne: ScanEuro Transport Aps (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-04 fjernes ObligatoriskEmail: office-dk@scaneuro-transport.com (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-04 fjernes Reelle ejere: Dennis Läu (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-04 fjernes Stiftere: Thomas Birn (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-06-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-05-15 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-07-12 fjernes Direktion: Dennis Läu (direktør) (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-06-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-21 fjernes Revisor: AB-REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-06-04 fjernes Binavne: Raceteam ScanEuro ApS (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-06-04 fjernes Hjemmeside: www.scaneuro-transport.com (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-05-31 tilføjes Navne: ScanEuro Transport Aps (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-05-30 fjernes Navne: ScanEuro Transport ApS (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-05-31 tilføjes Vedtægter: 2018-05-31 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-15 tilføjes Direktion: Dennis Läu (direktør) (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2018-03-15 fjernes Direktion: David Cupi (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2018-03-15 tilføjes Legale ejere: Dennis Läu (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-03-15 fjernes Legale ejere: David Cupi (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-03-15 tilføjes Reelle ejere: Dennis Läu (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-03-15 fjernes Reelle ejere: David Cupi (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-14 tilføjes Binavne: Raceteam ScanEuro ApS (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-12-14 tilføjes Vedtægter: 2017-12-14 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-12-13 tilføjes Vedtægter: 2017-12-13 (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevej 21, 8722 Hedensted (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Remmerslundvej 17, 8722 Hedensted (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Remmerslundvej 17, 8722 Hedensted (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosegade 52, 8722 Hedensted (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosegade 52, 8722 Hedensted (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedager 11, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Hjemmeside: www.scaneuro-transport.com (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-06-25 tilføjes Kontaktoplysninger: office-dk@scaneuro-transport.com (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Vedtægter: 2017-06-25 (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2017-06-08 tilføjes Direktion: David Cupi (adm. dir.) (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-06-08 fjernes Direktion: Thomas Birn (direktion) (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2017-06-08 tilføjes Reelle ejere: David Cupi (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2017-06-08 fjernes Legale ejere: Thomas Birn (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 195.000,00 (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-05-22 tilføjes Legale ejere: David Cupi (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2017-05-22 tilføjes Vedtægter: 2017-05-22 (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2017-05-10 tilføjes Revisor: AB-REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2017-05-10 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2017-05-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er vejgodstransport og lignende aktiviteter (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-26 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2017-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-03-26 tilføjes Navne: ScanEuro Transport ApS (offentliggjort 2018-06-05)
Den 2017-03-25 fjernes Navne: T. BIRN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2017-03-26 tilføjes ObligatoriskEmail: office-dk@scaneuro-transport.com (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2017-03-26 tilføjes Vedtægter: 2017-03-26 (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-09 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2016-03-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedager 11, 8983 Gjerlev J (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2015-01-28 tilføjes Direktion: Thomas Birn (direktion) (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2015-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at drive handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2015-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2015-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-28 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2015-01-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2015-01-28 tilføjes Legale ejere: Thomas Birn (offentliggjort 2017-06-25)
Den 2015-01-28 tilføjes Navne: T. BIRN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2015-01-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2015-01-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2015-01-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-21)
Den 2015-01-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-15)
Den 2015-01-28 tilføjes Stiftere: Thomas Birn (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2015-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2015-01-28 tilføjes Vedtægter: 2015-01-28 (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2015-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2015-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-17)