Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Binavne | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-03-02 tilføjes Vedtægter: 2023-03-02 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-01-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-01-30 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: oilskov@gmail.com (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 fjernes Kontaktoplysninger: smart@smarterlife.dk (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Navne: ILSKOV ApS (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-14 fjernes Navne: SMARTER LIFE ApS (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-06-15 tilføjes Vedtægter: 2017-06-15 (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2017-06-14 fjernes Binavne: SMARTLIFE.DK ApS, SMARTERLIFE.DK ApS, SMART LIFE ApS (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: smart@smarterlife.dk (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-03-04 fjernes Kontaktoplysninger: ole@ilskov.dk (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-29 tilføjes Direktion: Ole Ilskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-29 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2015-01-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2015-01-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2015-01-29 tilføjes Kontaktoplysninger: ole@ilskov.dk (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-29 tilføjes Legale ejere: Ole Ilskov, Jeppe Harbo Ilskov (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-01-29 tilføjes Reelle ejere: Ole Ilskov, Jeppe Harbo Ilskov (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2015-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttergade 4, 5690 Tommerup (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2015-01-28 tilføjes Binavne: SMARTLIFE.DK ApS, SMARTERLIFE.DK ApS, SMART LIFE ApS, SMART PLACE ApS, SMART LIVING ApS (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og udbredelse af smart-elektroniske produkter. (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2015-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-28 tilføjes Navne: SMARTER LIFE ApS (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-01-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-28 tilføjes Stiftere: Ole Ilskov, Jeppe Harbo Ilskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-28 tilføjes Vedtægter: 2015-01-28 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2015-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)