Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Formål | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 tilføjes Vedtægter: 2024-06-12 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-21 tilføjes Direktion: Anders Nørrestrand (direktør) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Direktion: Niels Tue (direktør) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 tilføjes Legale ejere: HØFFT ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Legale ejere: NTH HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 tilføjes Reelle ejere: Anders Nørrestrand (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-21 fjernes Reelle ejere: Niels Tue (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-09-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-07-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2022-09-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og produktion, import/eksport, herunder af elektriske artikler samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af èn direktør (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2015-03-04 tilføjes Vedtægter: 2015-03-04 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Huginsvej 17, 4100 Ringsted (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2015-01-28 tilføjes Binavne: TUE NEON ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-28 tilføjes Direktion: Niels Tue (direktør) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-28 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske belysningsartikler (offentliggjort 2015-01-30)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-28 tilføjes Legale ejere: NTH HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-01-28 tilføjes Navne: TUE GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2015-01-28 tilføjes Reelle ejere: Niels Tue (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2015-01-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-01-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2015-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-28 tilføjes Stiftere: NTH HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2015-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)