Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Birkende Biogas ApS. (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vieste International ApS. (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2019-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røntoftevej 7, 2870 Dyssegård (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Skoven 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Skoven 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2015-01-18 tilføjes Bestyrelse: Anders Brendstrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-18 tilføjes Direktion: Anders Brendstrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere I ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2015-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-18 tilføjes Legale ejere: Anders Brendstrup (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-01-18 tilføjes Navne: BRENDSTRUP INVEST ApS (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2015-01-18 tilføjes Reelle ejere: Anders Brendstrup (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2015-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-18 tilføjes Stiftere: Anders Brendstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-18 tilføjes Vedtægter: 2015-01-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2015-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)