Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Lyngh Bjerregaard(virk.: 11) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nicklas Schnell Hasle(virk.: 20) Legale ejere | 10,53 % | 15,79 % | 15,79 % | 15,79 % |
Heidi Louise Pedersen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 6,58 % | 9,87 % | 9,87 % | 9,87 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Heidi Louise Pedersen | 01.12.2022 | Kirsebær Alle 9A, 2840 Holte |
Christian Lyngh Bjerregaard | 01.12.2022 | Kirsebær Alle 9A, 2840 Holte |
Nicklas Schnell Hasle | 05.02.2023 | Boyesgade 15, 1622 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CLB 2016 INVEST ApS | 38807021 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
COCO INVEST ApS | 36502290 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
09.02.2016 | 4,35 (km) | H.C. Ørsteds Vej 27, 1879 Frederiksberg C | Classensgade 17A, 2100 København Ø |
16.07.2018 | 16,37 (km) | Classensgade 17A, 2100 København Ø | Malerbakken 13, 2840 Holte |
06.11.2023 | 1,61 (km) | Malerbakken 13, 2840 Holte | Kirsebær Alle 9A, 2840 Holte |
COCO INVEST ApS. |
Sidst opdateret den 28.01.2015 og angivet som gældende fra 28.01.2015 (3530 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
COCO HERNING ApS | 28673299 |
Coco Holding ApS | 43584529 |
Coco Hotel ApS | 31874947 |
COCO INVEST | 32294278 |
COCO INVEST ApS | 36502290 |
Coco Invest Grenaa ApS | 30488598 |
Cocolash | 39380587 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Lyngh Bjerregaard(virk.: 11) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Nicklas Schnell Hasle(virk.: 20) Legale ejere | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Heidi Louise Pedersen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 59 % | 0 % | 6 % | 6 % | 3 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Lyngh Bjerregaard(virk.: 11) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 7 | 6 | 7 |
Nicklas Schnell Hasle(virk.: 20) Legale ejere | 3 | 14 | 3 | 12 |
Heidi Louise Pedersen(virk.: 1) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 4 | 21 | 9 | 20 |
Pct. | 7 % | 39 % | 17 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |