Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Kapital | Vedtægter | Direktion | ||||
Bestyrelse | Binavne | Navne | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Ebbesens Vej 19, 1911 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 45, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2018-10-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: True Content Distribution ApS. (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2019-01-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: True Content Production ApS. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: True Content Entertainment ApS. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-10 sletter virksomheden Ejerskaber: True Content Entertainment ApS. (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-27 tilføjes Reelle ejere: Aino Kann Rasmussen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-06-26 fjernes Reelle ejere: Aino Kann Rasmussen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-05-23 tilføjes Legale ejere: EARLY BIRD FILMS ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-05-23 fjernes Legale ejere: SOFIE'S CHOICE ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-05-22 fjernes Legale ejere: EARLY BIRD FILMS ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-05-23 tilføjes Reelle ejere: Ole Søndberg Pedersen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-05-22 fjernes Reelle ejere: Ole Søndberg Pedersen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 142.640,09 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-23 tilføjes Legale ejere: SOFIE'S CHOICE ApS, STEP HOLDING ApS, BUSINESS SYNERGY GROUP ApS (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-03-23 fjernes Legale ejere: True Content Entertainment ApS, Henrik Bernt Sanders, Jan Mølhave Pedersen (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-22 fjernes Legale ejere: SOFIE'S CHOICE ApS, BUSINESS SYNERGY GROUP ApS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-23 tilføjes Reelle ejere: Ole Søndberg Pedersen, Aino Kann Rasmussen (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2023-03-22 fjernes Reelle ejere: Ole Søndberg Pedersen, Aino Kann Rasmussen (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-03-23 tilføjes Vedtægter: 2023-03-23 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2023-01-04 tilføjes Direktion: Louise Sophie Kruse (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-04 fjernes Direktion: Sofie Wanting Hassing (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-03 tilføjes Vedtægter: 2023-01-03 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Bestyrelse: Rikke Kristine Nissen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-02-01 tilføjes Binavne: Sweet Chili Entertainment ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-02-01 tilføjes Navne: True Content Entertainment ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-02-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-02-01 tilføjes Vedtægter: 2021-02-01 (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2021-01-31 fjernes Navne: SWEET CHILI ENTERTAINMENT ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-08 tilføjes Direktion: Sofie Wanting Hassing (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2020-12-07 fjernes Direktion: Sofie Wanting Hassing (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-04 tilføjes Bestyrelse: Jan Mølhave Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 104.612,62 (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2020-08-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2020-08-04 tilføjes Legale ejere: BUSINESS SYNERGY GROUP ApS, Jan Mølhave Pedersen, EARLY BIRD FILMS ApS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2020-08-03 fjernes Legale ejere: EARLY BIRD FILMS ApS (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Reelle ejere: Ole Søndberg Pedersen, Aino Kann Rasmussen (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2020-08-04 fjernes Reelle ejere: Sofie Wanting Hassing (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-03 fjernes Reelle ejere: Aino Kann Rasmussen, Ole Søndberg Pedersen (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Vedtægter: 2020-08-04 (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-28 tilføjes Legale ejere: Henrik Bernt Sanders (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2019-12-29 tilføjes Bestyrelse: Ole Søndberg Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-10 fjernes Bestyrelse: Rasmus Ramstad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-10 tilføjes Legale ejere: True Content Entertainment ApS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2019-12-10 fjernes Legale ejere: Rumba AS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-12-09 fjernes Legale ejere: True Content Entertainment ApS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 45, 4. th., 2200 København N (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2019-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-09-19 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Ramstad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-09-18 fjernes Bestyrelse: Rasmus Ramstad (formand) (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-04-12 tilføjes Legale ejere: True Content Entertainment ApS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-04-12 fjernes Legale ejere: Funch Experience ApS (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-12 fjernes Direktion: Line Winther Skyum Funch (direktør) (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-12 fjernes Reelle ejere: Line Winther Skyum Funch (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-06 tilføjes Bestyrelse: Per Skovsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 fjernes Bestyrelse: Line Winther Skyum Funch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 tilføjes Bibranche: Distribution af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 fjernes Bibranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 fjernes Hovedbranche: Distribution af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 93.457,96 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-01-07 tilføjes Legale ejere: Funch Experience ApS, EARLY BIRD FILMS ApS, SOFIE'S CHOICE ApS (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-01-06 fjernes Legale ejere: SOFIE'S CHOICE ApS, Funch Experience ApS (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-07 tilføjes Reelle ejere: Ole Søndberg Pedersen (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-01-07 tilføjes Vedtægter: 2019-01-07 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-10-31 tilføjes Reelle ejere: Aino Kann Rasmussen (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2018-10-30 tilføjes Reelle ejere: Aino Kann Rasmussen (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-10-30 fjernes Reelle ejere: Aino Kann Rasmussen (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Sehestedsvej 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 73.364,50 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-10-30 tilføjes Legale ejere: AKR INVEST ApS (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2018-10-30 tilføjes Navne: SWEET CHILI ENTERTAINMENT ApS (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2018-10-29 fjernes Navne: WANTING FILM & MEDIA ApS (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-10-30 tilføjes Vedtægter: 2018-10-30 (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive medievirksomhed samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-02 tilføjes Bestyrelse: Line Winther Skyum Funch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-08-02 tilføjes Bibranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-08-02 tilføjes Direktion: Line Winther Skyum Funch (direktør) (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: Funch Experience ApS, Rumba AS (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Line Winther Skyum Funch, Sofie Wanting Hassing (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-07-31 fjernes Reelle ejere: Sofie Wanting Hassing (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-28 fjernes Legale ejere: Sofie Wanting Hassing (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-30 tilføjes Reelle ejere: Sofie Wanting Hassing (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2015-01-29 fjernes Reelle ejere: Sofie Wanting Hassing (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2015-01-26 tilføjes Reelle ejere: Sofie Wanting Hassing (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2015-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sehestedsvej 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2015-01-26 tilføjes Direktion: Sofie Wanting Hassing (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og konsulentbistand i henhold til film, samt hermed, efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2015-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-26 tilføjes Hovedbranche: Distribution af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2015-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2015-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-26 tilføjes Legale ejere: Sofie Wanting Hassing, SOFIE'S CHOICE ApS (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2015-01-26 tilføjes Navne: WANTING FILM & MEDIA ApS (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2015-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2015-01-26 tilføjes Stiftere: Sofie Wanting Hassing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2015-01-26 tilføjes Vedtægter: 2015-01-26 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2015-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2015-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)