Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-09-16)
Den 2024-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2015-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Peak Media ApS. (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PEAK PROJECTS ApS. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Peak Media ApS. (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-12-15 tilføjes Legale ejere: Pia Kielstrup, Jesper Nørgaard (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-14 fjernes Legale ejere: Jesper Nørgaard (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-15 tilføjes Reelle ejere: Pia Kielstrup, Jesper Nørgaard (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-14 fjernes Reelle ejere: Jesper Nørgaard (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-15 tilføjes Vedtægter: 2020-12-15 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-06-09 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2016-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)
Den 2015-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 131, 4000 Roskilde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-01-26 tilføjes Direktion: Jesper Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-26 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-01-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2015-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-01-26 tilføjes Legale ejere: Jesper Nørgaard (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2015-01-26 tilføjes Navne: F.W.V HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-01-26 tilføjes Reelle ejere: Jesper Nørgaard (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2015-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-01-26 tilføjes Stiftere: Jesper Nørgaard (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-01-26 tilføjes Vedtægter: 2015-01-26 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2015-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-06)
Den 2015-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-08-23)