Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Dekret | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2015-01-26 sletter virksomheden Ejerskaber: SALES GROUP SCANPO ApS. (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2015-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: ANBO FOODS A/S. (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2018-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: SALES GROUP SCANPO ApS. (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2018-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCANPO A/S. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2020-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Lineage Regstrup ApS. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SALES GROUP SCANPO ApS. (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2024-04-16 Statstidende Dekret
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virkelyst 8, 4420 Regstrup (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Virkelyst 8, 4420 Regstrup (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-11-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kød og kødprodukter (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-01 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-10-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Claja Holding ApS, LJ HOLDING, HOLBÆK ApS (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: LALO HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Claja Holding ApS, LJ HOLDING, HOLBÆK ApS (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virkelyst 8, 4420 Regstrup (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 55.884,00 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Lars Eg Larsen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 tilføjes Vedtægter: 2019-05-01 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Suså Landevej 29, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-02-01 tilføjes Legale ejere: LJ HOLDING, HOLBÆK ApS, Salvador 2018 ApS (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: LJ HOLDING, HOLBÆK ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Legale ejere: BUSLEASING ApS., Claja Holding ApS, LALO HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2019-01-02 fjernes Legale ejere: BUSLEASING ApS. (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Claja Holding ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-02 tilføjes Reelle ejere: Claus Jacobsen (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Claus Jacobsen (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-16 tilføjes Legale ejere: Claja Holding ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-05-16 fjernes Legale ejere: SCANPO A/S (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-05-15 tilføjes Legale ejere: SCANPO A/S (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-05-15 fjernes Legale ejere: JAPPE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-16 tilføjes Reelle ejere: Claus Jacobsen (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2018-05-15 tilføjes Reelle ejere: Claus Jacobsen, Lars Jacobsen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-05-15 fjernes Reelle ejere: Henrik Jappe, Claus Jacobsen (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-14 fjernes Reelle ejere: Lars Jacobsen (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 tilføjes Direktion: Claus Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2018-05-15 fjernes Direktion: Henrik Jappe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-15 tilføjes Vedtægter: 2018-05-15 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-10-26 tilføjes Reelle ejere: Lars Jacobsen, Henrik Jappe (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2017-06-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-27 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-19)
Den 2015-01-26 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2015-01-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2015-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Suså Landevej 29, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Direktion: Henrik Jappe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2015-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-23 tilføjes Legale ejere: JAPPE HOLDING ApS, LJ HOLDING, HOLBÆK ApS (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2015-01-23 tilføjes Navne: SCANPO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2015-01-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2015-01-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-23 tilføjes Stiftere: LJ HOLDING, HOLBÆK ApS, JAPPE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-23 tilføjes Vedtægter: 2015-01-23 (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2015-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2015-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)