Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-01-15 sletter virksomheden Ejerskaber: PROTERAPI A/S. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-01-15 sletter virksomheden Ejerskaber: VIXBIE ApS. (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2015-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2015-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.F. Beyers Vej 14, 2720 Vanløse (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2015-01-15 tilføjes Direktion: Anders Jakob From (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i ProTerapi A/S, cvr.-nr. 18735202 og/eller anparter i VixBie ApS cvr.nr. 36500301 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2015-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2015-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Legale ejere: Anders Jakob From (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-01-15 tilføjes Navne: ANGINSAN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2015-01-15 tilføjes Reelle ejere: Anders Jakob From (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2015-01-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Stiftere: Anders Jakob From (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Vedtægter: 2015-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-01-27)
Den 2015-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)